Entreprise : ALADAR - SIREN 444 660 096
Identité
Dénomination
ALADAR
SIREN (siège)
444 660 096
Date d'immatriculation au RNE
02/01/2003
Début d’activité
06/01/2003
Date de fin de la personne morale
01/01/2053
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2004
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Management administratif et commercial, holding de portefeuille de valeurs mobilières, prestations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
122000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAUCATS 33610 CESTAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL JEAN , ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Arcachon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44466009600025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Management administratif et commercial, holding de portefeuille de valeurs mobilières, prestations
Adresse
RTE DE SAUCATS
33610 , CESTAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44466009600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
388 BD JEAN-JACQUES BOSC
33130 , BEGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42016
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Silvestri-Baujet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17612
Date d'ajout
26/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX prononce en date du 25/01/2017 la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire et l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée date de cessation des paiements le 25/01/2017 et a désigné Juge Commissaire Didier Chabrouty 33000 BORDEAUX , Juge Commissaire suppléant Jacqueline Launay 33000 BORDEAUX , Liquidateur Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
25755
Date d'ajout
02/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 15/01/2015 nommant Launay Jacqueline juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
19566
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17/12/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Numéro d'observation
96169
Date d'ajout
22/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux En date du 21/05/2014 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 27/11/2014
Numéro d'observation
74835
Date d'ajout
28/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 27/11/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J01232 , date de cessation des paiements le 22/11/2013 désigne Mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).