Entreprise : NEFTYS.PHARMA - SIREN 444 653 794
Identité
Dénomination
NEFTYS.PHARMA
SIREN (siège)
444 653 794
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2002
Début d’activité
10/01/2003
Date de fin de la personne morale
23/12/2101
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de conseil et toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destination des société ou entreprises liées à la société que de tiers, à titre accessoire, toutes prises de participations dans le capital de sociétés industrielles, commerciales, de services, immobilières, françaises ou étrangères.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
3982710 EUR
Adresse du siège
81 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURRIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Lyon CEDEX 02
Nom, Prénom(s)
Lang NICOLAS , JOSEPH , LUCIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SALUSTRO OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALLIANDO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COUSSIRAT ET REYNIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES RHONES ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
10/01/2003
Siret
44465379400032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Toutes opérations de conseil et toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destination des société ou entreprises liées à la société que de tiers, à titre accessoire, toutes prises de participations dans le capital de sociétés industrielles, commerciales, de services, immobilières, françaises ou étrangères.
Autres Activités
Toutes opérations de conseil et toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destination des société ou entreprises liées à la société que de tiers, à titre accessoire, toutes prises de participations dans le capital de sociétés industrielles, commerciales, de services, immobilières, françaises ou étrangères.
Adresse
13 RUE PIERRE BOULANGER
63370 , LEMPDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
44465379400024
Adresse
81 RUE D'AMSTERDAM
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2003
Siret
44465379400016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 CHE DE LA FERLATIERE
69370 , SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B007461
Date d'ajout
10/01/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).