Entreprise : SARL LES CHARPENTIERS GASCONS - SIREN 444 618 342
Identité
Dénomination
SARL LES CHARPENTIERS GASCONS
SIREN (siège)
444 618 342
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2002
Date de fin de la personne morale
30/12/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LD LE MONGET 32200 MAURENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DILHAN JULIEN , DIDIER , FRANCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Gimont
Nom, Prénom(s)
DILHAN JULIEN
Nom d'usage
DILHAN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
GIMONT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/12/2002
Siret
44461834200018
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION POSE RENOVATION CHARPENTES
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Code APRM
4391AZ - Travaux de charpente
Adresse
LD LE MONGET
32200 , MAURENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
964
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Radiation du RCS le 04/03/2019 avec effet au 11/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1467
Date d'ajout
12/04/2018
Description
--- Dissolution amiable de la société à compter du 31/01/2018 --- Liquidateur : DILHAN Julien Le siège de la liquidation est fixé route de Touget - 32200 Gimont Journal d'annonces légales : LA VOIX DU GERS en date du 23/02/2018 Fin des fonctions de co-gérant de AUGE Roland à compter du 31/01/2018. Cessation totale d'activité de la société à compter du 31/01/2018.
Numéro d'observation
3527
Date d'ajout
01/12/2011
Description
La société à associé unique (SARL Unipersonnelle) devient société à plusieurs (SARL) à compter du 02/11/2011. Modification relative aux personnes dirigeantes (nomination d'un co-gérant) à compter du 02/11/2011 : - Nouveau : AUGE Roland, Co-Gérant - Changement de qualité : DILHAN Julien, Gérant et associé unique devient Co-Gérant
Numéro d'observation
2863
Date d'ajout
27/09/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 12/09/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A ASSOCIE UNIQUE (SARLU)
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
17/08/2005
Description
Départ de co-gérant(s) MR STRAUSS BENOIT Date d'effet : 30/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).