Entreprise : GFV DU DOMAINE GILLE-POUDOU - SIREN 444 606 594
Identité
Dénomination
GFV DU DOMAINE GILLE-POUDOU
SIREN (siège)
444 606 594
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2002
Début d’activité
23/08/2002
Date de fin de la personne morale
26/12/2101
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété, jouissance et administration d'immeubles et droits immobiliers à destination viticole.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
373400 EUR
Adresse du siège
34 RTE N 74 21700 COMBLANCHIEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. GILLE PIERRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLE MATTHIEU , REGIS , ALEXANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Comblanchien
Nom, Prénom(s)
GILLE MARGE , JOELLE , SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Tourlaville
Nom, Prénom(s)
GILLE PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Nuits-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
POUDOU ANNE-MARIE , THERESE
Nom d'usage
GILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/08/2002
Siret
44460659400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, jouissance et administration d'immeubles et droits immobiliers à destination viticole.
Autres Activités
Propriété, jouissance et administration d'immeubles et droits immobiliers à destination viticole.
Adresse
34 RTE N 74
21700 , COMBLANCHIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. GILLE PIERRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2007 : Partant : GILLE ODETTE, ASSOCIÉ
Numéro d'observation
1016
Date d'ajout
28/06/2005
Description
Augmentation du capital SUIVANT ACTE DE ME ROYET EN DATE DU 22/01/2005 - ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 236.000,00 EUROS - NOUVEAU CAPITAL : 373.400 EUROS MENTION DES ASSOCIES SUR LE KBIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET 2005-77 DU 1ER FEVRIER 2005 - ASSOCIES : MR PIERRE GILLE - MME ANNE-MARIE GILLE - MR MATHIEU GILLE - MLLE MARGE GILLE - MME VEUVE GILLE NEE BRUNET - Date d'effet : 22/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).