Entreprise : SCI DU BOIS RAMBAUD - SIREN 444 568 943
Identité
Dénomination
SCI DU BOIS RAMBAUD
SIREN (siège)
444 568 943
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2004
Début d’activité
13/01/2004
Date de fin de la personne morale
05/02/2077
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion, acquisition d'immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
17 RTE DE BOIS RAMBAUD 17870 BREUIL-MAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIOR CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
BREUIL MAGNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/2004
Siret
44456894300021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, acquisition d'immeubles
Autres Activités
Gestion, acquisition d'immeubles
Adresse
17 RTE DE BOIS RAMBAUD
17870 , BREUIL-MAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2002
Siret
44456894300013
Code APE
702A
Adresse
7 RTE DE LA BUTTE
27570 , TILLIERES-SUR-AVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES TERTRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/02/2004
Description
(Divers) Historique : Mention du 06/02/2004 : A C/ 13.1.2004 ANCIEN SIEGE-ETS PRINCIPAL PRECEDEM MENT 7 ROUTE DE LA BUTTE LES TERTRES 27570 TILLIERES SUR AVRE SUPPRIME SUITE AU TRANSFERT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).