Entreprise : CELTHAN - SIREN 444 539 951
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2021)
Dénomination
CELTHAN
SIREN (siège)
444 539 951
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2014
Fermeture de l'établissement - 44453995100020
- Date d'effet de la fermeture : 23/07/2021
Fermeture de l'établissement - 44453995100012
- Date d'effet de la fermeture : 26/08/2013
Date de fin de la personne morale
12/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE D'HALLU 80320 CHAULNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE BOIS A GENETS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERSON MARIE-CLAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
NOE DOMINIQUE , EUGENE , ADRIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Chauny
Dénomination
REGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/08/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/2002
Siret
44453995100012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
VC ZI LES BAS PRES
60160 , MONTATAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/2013
Siret
44453995100020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution
Adresse
RTE Route d'Hallu
80320 , Chaulnes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle le Bois a Genêts
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/010502
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 23/07/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006723
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 25/07/2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur BONNARD Claude . Liquidateur judiciaire : Selas MJS PARTNERS 5 place Notre Dame 80000 Amiens. Date de cessation des paiements : 13/06/2019
Numéro d'observation
F14/001727
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/10/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).