Entreprise : PAYS D'AUGE IMMOBILIER - SIREN 444 532 584
Identité
Dénomination
PAYS D'AUGE IMMOBILIER
SIREN (siège)
444 532 584
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2002
Début d’activité
01/07/2003
Date de fin de la personne morale
19/12/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transactions immobilières
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU MARECHAL FOCH 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Livarot
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUARD STEPHANE , BAPTISTE , PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Rocques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44453258400026
Nom commercial
PAYS D'AUGE IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Transactions immobilières
Autres Activités
Transactions immobilières
Adresse
14 RUE DU MARECHAL FOCH
14140 , LIVAROT-PAYS-D'AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Livarot
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44453258400018
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
7 RTE D ORBEC
14140 , LIVAROT-PAYS-D'AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2006
Siret
44453258400034
Enseigne
PAYS D'AUGE IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
6 RTE DE PARIS
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2097
Date d'ajout
15/07/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 02/06/2009 : Ancienne adresse : 6 route de Paris 14340 Crèvecoeur-en-Auge Nouvelle adresse : 14 rue du Maréchal Foch 14140 Livarot, établissement complémentaire qui devient principal. Transfert du siège social à compter du 02/06/2009 : Ancienne adresse : 6 route de Paris 14340 Crèvecoeur-en-Auge Nouvelle adresse : 14 rue du Maréchal Foch 14140 Livarot
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
28/07/2008
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 29/04/2008
Numéro d'observation
1187
Date d'ajout
28/09/2007
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 25/07/2007
Numéro d'observation
568
Date d'ajout
26/04/2007
Description
Transfert du siège social à compter du 02/01/2007 : Ancienne adresse : 7 RTE d'Orbec - Livarot 14140 Livarot Nouvelle adresse : 6 route de Paris 14340 Crèvecoeur-en-Auge L'ETS principal sis 14 rue du maréchal Foch 14140 Livarot Devient ETS complémentaire et l'ETS complémentaire sis 6 route de Paris 14340 Crèvecoeur-en-Auge devient ETS principal À compter du 02.01.2007 Changement de domicile du gérant Ancien : 121 rue Henry Cheron 14100 Lisieux Nouveau : Lot lavoir 14100 Rocques À compter du 02.01.2007 À compter du 02.01.2007 Changement de domicile du gérant Ancien : 121 rue Henry Cheron 14100 Lisieux Nouveau : Lot lavoir 14100 Rocques À compter du 02.01.2007
Numéro d'observation
492
Date d'ajout
26/04/2006
Description
Modification autre Ouverture d'un ETS complémentaire sis à Crèvecoeur-en-Auge Date d'effet : 15/04/2006
Numéro d'observation
1232
Date d'ajout
03/12/2003
Description
Modification autre Prise d'activité dans l'établissement principal sis à Livarot (14140) 14 rue du maréchal Foch activité : Transactions immobilières origine : Création Date d'effet : 01/07/2003
Numéro d'observation
811
Date d'ajout
06/08/2003
Description
Modification autre Démission de Monsieur Sébastien Leclerc de ses fonctions de Co-Gerant Monsieur Stéphane Brouard demeuré seul gérant Date d'effet : 28/06/2003
Numéro d'observation
1624
Date d'ajout
31/12/2002
Description
Modification autre Rectification suite à erreur de déclaration : La société est immatriculée sans activité Date d'effet : 31/12/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).