Entreprise : AQUAPROD - SIREN 444 530 257
Identité
Dénomination
AQUAPROD
SIREN (siège)
444 530 257
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2002
Date de fin de la personne morale
18/12/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
131 RUE DU GRAND MARCHE 65300 LANNEMEZAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
131, rue du Grand Marche
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAROSE CORENTIN , JEAN-SEBASTIEN , ABEL , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44453025700013
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
131 RUE DU GRAND MARCHE
65300 , LANNEMEZAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1101
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Radiation du RCS le 13/02/2020 avec effet au 13/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2908
Date d'ajout
29/07/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2013 Liquidateur : LAROSE Corentin, Jean-Sébastien, Abel, Joseph Le siège de la liquidation est fixé : 131 rue du Grand Marché 65300 Lannemezan Journal d'annonces légales : LA DEPECHE DU MIDI en date du 13/01/2014 Suppression de l'établissement principal situé Arquebusier - 131, rue du Grand Marché 65300 Lannemezan à compter du 31/12/2013 Cessation d'activité à compter du 31/12/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).