Entreprise : F.C.I. INDUSTRIES - SIREN 444 523 542
Identité
Dénomination
F.C.I. INDUSTRIES
SIREN (siège)
444 523 542
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2002
Date de fin de la personne morale
18/12/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2537000 EUR
Adresse du siège
3 CHE DES VARENNES 18100 VIERZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AYEL JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
LESIEUR JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
GLOBAL CAST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Malakoff
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44452354200017
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Aciérie fonderie travail de tous métaux industrie des métaux fabrication des alliages spéciaux moules ou façonnés
Adresse
3 CHE 3 chemin des Varennes
18100 , Vierzon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3051
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Radiation du RCS le 26/06/2018 avec effet au 18/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3040
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 18/06/2018, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 18/06/2018
Numéro d'observation
4823
Date d'ajout
05/12/2011
Description
EN DATE DU 22/11/2011, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA F. C. I. INDUSTRIES A MAINTENU M. JACQUES LOBRY COMME JUGE-COMMISSAIRE, M. OLIVIER MONIN COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT A MAINTENU MAITRE GREGORY WAUTOT COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE POUR REGULARISER CERTAINS ACTES A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR SCP AXEL PONROY ET DESIGNE MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION SANS POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
4395
Date d'ajout
07/11/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/10/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE F. C. I. INDUSTRIES (SAS) AU PROFIT DE M DA SILVA PHILIPPE POUR LE COMPTE DE LA SAS SOCIETE NOUVELLE FCI INDUSTRIE A CONSTITUER ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. JACQUES LOBRY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. OLIVIER MONIN MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP AXEL PONROY-40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ET DESIGNE MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION COMME ADMINISTRATEUR : MAITRE GREGORY WAUTOT MEMBRE DE SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 23/06/2011
Numéro d'observation
2769
Date d'ajout
01/07/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/06/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE F. C. I. INDUSTRIES (SAS) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. JACQUES LOBRY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. OLIVIER MONIN MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP AXEL PONROY-40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ET DESIGNE MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION ADMINISTRATEUR : MAITRE GREGORY WAUTOT, MEMBRE DE SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 23/06/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
L'ACTIF NET APPORTE S'ELEVE A 2 527 272.52 EUROS LE PRIME D'APPORT S'ELEVE A 27 272.50 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).