Entreprise : ELISE - SIREN 444 515 779
Identité
Dénomination
ELISE
SIREN (siège)
444 515 779
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2002
Date de fin de la personne morale
19/12/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
98960 EUR
Adresse du siège
75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANTZ JEAN , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RUTY ELISABETH
Nom d'usage
FRANTZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/12/2002
Siret
44451577900049
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations, gestion de participations
Adresse
75 RUE 75 rue de Lourmel
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2002
Siret
44451577900015
Code APE
652E
Adresse
13 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
44451577900023
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
1 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/2010
Siret
44451577900031
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
9 AV EMILE ACOLLAS
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/12/2008
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société civile immobilière A COMPTER DU 14-11-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).