Entreprise : SCI LA DETENTE - SIREN 444 515 126
Identité
Dénomination
SCI LA DETENTE
SIREN (siège)
444 515 126
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2003
Début d’activité
06/01/2003
Date de fin de la personne morale
05/01/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration gestion toute opération financière.
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
38714.38 EUR
Adresse du siège
11 IMP DES PONTONNIERS 53810 CHANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHEREAU RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Changé
Nom, Prénom(s)
RAGOT MELINDA
Nom d'usage
PICHEREAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/01/2003
Siret
44451512600027
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Administration gestion toute opération financière.
Autres Activités
Administration gestion toute opération financière.
Adresse
11 IMP DES PONTONNIERS
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2002
Siret
44451512600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
52 RUE DE ROCHEFORT
53810 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2660
Date d'ajout
27/06/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 20/06/2014 : Ancienne adresse : 52 rue de Rochefort 53810 Changé Nouvelle adresse : 11 impasse des Pontonniers 53810 Changé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/06/2014 : Modifié : PICHEREAU Richard, Gérant, demeurant 11 impasse des Pontonniers 53810 Changé Modifié : PICHEREAU Mélinda, Gérant, demeurant 11 impasse des Pontonniers 53810 Changé Journal d'annonces légales : Ouest France du 04/07/2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).