Entreprise : SCI LES PICHOLINES - SIREN 444 496 731
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2020)
Dénomination
SCI LES PICHOLINES
SIREN (siège)
444 496 731
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2002
Fermeture de l'établissement - 44449673100019
- Date d'effet de la fermeture : 07/11/2020
Date de fin de la personne morale
16/12/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1965 CHE DE TRESPEAUX 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE RIOU - PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALEZ GERARD , FERNAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Saint-André-de-Valborgne
Nom, Prénom(s)
CROS SANDRINE , ISABELLE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
CANAUD CHRISTOPHE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
PAOLI DAVID , NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Rousson
Nom, Prénom(s)
MUH FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/2002
Siret
44449673100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition location administration d'immeuble
Adresse
1965 CHE 1965 Chemin DE TRESPEAUX - PIST
30100 , Alès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE RIOU - PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001271
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : CROS Sandrine Isabelle Alice nom d'usage : CROS Sandrine devient Associé BALEZ Gérard Fernand nom d'usage : BALEZ Gérard devient Associé MUH Frédéric nom d'usage : MUH Frédéric devient Associé PAOLI David Noel nom d'usage : PAOLI David devient Associé CANAUD Christophe Michel nom d'usage : CANAUD Christophe devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).