Entreprise : SCI MEDICALE DES LANNES - SIREN 444 466 262
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2018)
Dénomination
SCI MEDICALE DES LANNES
SIREN (siège)
444 466 262
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2002
Fermeture de l'établissement - 44446626200011
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2018
Date de fin de la personne morale
15/12/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60980 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES LANNES 25350 MANDEURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
ROBERT CHRISTIANE
Nom d'usage
COLIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
MANDEURE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/07/2001
Siret
44446626200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE GESTION ACQUISITION A TITRE CIVIL DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
Adresse
8 RUE 8 RUE DES LANNES
25350 , MANDEURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5905
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5662
Date d'ajout
05/12/2018
Description
Dissolution à compter du 01/10/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2018, liquidateur : COLIN Jean-Pierre, siège de la liquidation : 19 Rue du Bouquet de Soleils 25000 Besançon, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 02/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).