Entreprise : SCI DES CHENES - SIREN 444 416 994
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2018)
Dénomination
SCI DES CHENES
SIREN (siège)
444 416 994
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2002
Date de fin de la personne morale
12/12/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
54 LA GRAS 56350 SAINT-PERREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT PERREUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BLAYE JEAN-CLAUDE , LUCIEN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Saint-Vincent-sur-Oust
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2002
Siret
44441699400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
54 LA GRAS
56350 , SAINT-PERREUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT PERREUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7965
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Radiation du RCS le 27/12/2018 avec effet au 30/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7087
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société sans poursuite d'activité à compter du 17/05/2018 Liquidateur : LE BLAYE Jean-Claude Lucien Marie demeurant 6 rue Paul Féval 56350 Saint-Vincent-sur-Oust Le siège de la liquidation est fixé à : 6 rue Paul Féval 56350 Saint-Vincent-sur-Oust Journal d'annonces légales : LE PONTIVY JOURNAL en date du 15/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).