Entreprise : CARIM - SIREN 444 347 355
Identité
Dénomination
CARIM
SIREN (siège)
444 347 355
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2007
Début d’activité
22/11/2006
Date de fin de la personne morale
27/03/2122
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété de tous immeubles, la réalisation de travaux d'aménagement et de construction, la gestion de ces immeubles notamment par bail, la prise de participations dans toutes sociétés civiles immobilières, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de la trésorerie de la société
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
225600 EUR
Adresse du siège
112 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Verspieren CAROLINE
Nom d'usage
Brabant
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Verspieren MATHIEU , MARIE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Fournes-en-Weppes
Nom, Prénom(s)
Verspieren HUGUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Gruson
Nom, Prénom(s)
Verspieren JULIETTE , MARIE
Nom d'usage
Hervé du Penhoat
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
Brabant MICHEL-AMAURY , GEORGES , LOUIS , ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Verspieren GEOFFREY , ANNE , EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Faaa
Nom, Prénom(s)
Verspieren CAMILLE , MARIE , JOSEPH
Nom d'usage
Lemoine
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Blendecques
Nom, Prénom(s)
Brabant MARTIN , XAVIER , MARIE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Nom, Prénom(s)
VERSPIEREN MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/2006
Siret
44434735500034
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété de tous immeubles, la réalisation de travaux d'aménagement et de construction, la gestion de ces immeubles notamment par bail, la prise de participations dans toutes sociétés civiles immobilières, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de la trésorerie de la société
Autres Activités
La propriété de tous immeubles, la réalisation de travaux d'aménagement et de construction, la gestion de ces immeubles notamment par bail, la prise de participations dans toutes sociétés civiles immobilières, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de la trésorerie de la société
Adresse
112 RUE OLIVIER DE SERRES
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/11/2002
Siret
44434735500018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
191 AV DE BRIGODE
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2006
Siret
44434735500026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
7 B LE BOIS
59152 , GRUSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
19/10/2023
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PARIS (75015) 112 RUE OLIVIER DE SERRES RC PARIS 2023D06184 LE 12-09-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023D061841
Date d'ajout
18/10/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/03/2007
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 22/11/2006 SO N SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 191 A VENUE DE BRIGODE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ (RCS LILL E 2007D965) ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE R OUBAIX- TOURCOING LE 2/12/2002 ET PUBLIE DANS L'IN DICATEUR DU 22/11/2002 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 28/3/2007 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 28/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).