Entreprise : SCI LE MANOIR DE LA HARIELLE - SIREN 444 297 485
Identité
Dénomination
SCI LE MANOIR DE LA HARIELLE
SIREN (siège)
444 297 485
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2002
Début d’activité
21/11/2002
Date de fin de la personne morale
04/12/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activité principale
Propriété, gestion, administration, de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
435000 EUR
Adresse du siège
10 RTE DE DOUE 49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HARIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS ALEXANDER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS THOMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Nom, Prénom(s)
WILLIAMS JANE
Nom d'usage
MOSTOWFI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/11/2002
Siret
44429748500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration, de tous biens immobiliers
Autres Activités
Propriété, gestion, administration, de tous biens immobiliers
Adresse
10 RTE DE DOUE
49160 , GENNES-VAL-DE-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HARIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5772
Date d'ajout
10/05/2010
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 27/02/2010 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/02/2010 : Partant : MARSHALL Felicity Laura, Co-Gérant Changement de qualité : WILLIAMS David, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).