Entreprise : GMC TRANSPORT - SIREN 444 220 263
Identité
Dénomination
GMC TRANSPORT
SIREN (siège)
444 220 263
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2005
Date de fin de la personne morale
19/04/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES BACONNETS 92160 ANTONY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ONAMBELE CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Nemours
Nom, Prénom(s)
NEREUS CLAUNA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
44422026300024
Code APE
602M
Adresse
20 RUE DES BACONNETS
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2002
Siret
44422026300016
Code APE
602M
Adresse
23 AV PORTE D AUBERVILLIERS
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/05/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/05/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 06/04/2011 , a prononcé la faillite personnelle de M. Jean Mornélus GASTON né le 9 mars 1957 à RH CROIX DES BOUQUETS (HAITI) pour une durée de 15 ans , nom du juge commissaire : M. Bresson Gérard , nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 04/12/2009 Nommant Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex Liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/08/2008 nommant Selarl L. Riffier & C. Basse Mission Conduite Par Me Laurence Riffier 205 Avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/2008
Description
Législation applicable Retrait de l'agrément pour l activité de "transports de marchandises" à compter du 08-02-2008 par Arrêté préfectoral
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 14/02/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00171 , date de cessation des paiements le 15/08/2006 , désigne juge commissaire M. Bresson Gérard , liquidateur Me Riffier Laurence 205 Rue Georges Clémenceau 'Le Clémenceau I' 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/04/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).