Entreprise : ANDREW MAC ALLISTER - SIREN 444 183 883
Identité
Dénomination
ANDREW MAC ALLISTER
SIREN (siège)
444 183 883
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2002
Début d’activité
04/10/2002
Date de fin de la personne morale
06/11/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
RECRUTEMENT PRIVE ET CIBLE DE CANDIDATS A DES EMPLOIS DONT LES CRITERES PROFESSIONNELS ET LES PROFILS CORRESPONDENT AUX POSTES ET MISSIONS POUR LESQUELS LES ENTREPRISES ONT MANIFESTE LE BESOIN, CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Capital social
250758.6 EUR
Adresse du siège
6 SQ DE L'OPERA-LOUIS JOUVET 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LAVALETTE VALERIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FABRE MARTIAL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
HEMION DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
HERBE GREGORY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
PRIMEXIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/2002
Siret
44418388300032
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
RECRUTEMENT PRIVE ET CIBLE DE CANDIDATS A DES EMPLOIS DONT LES CRITERES PROFESSIONNELS ET LES PROFILS CORRESPONDENT AUX POSTES ET MISSIONS POUR LESQUELS LES ENTREPRISES ONT MANIFESTE LE BESOIN, CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES
Adresse
6 SQ DE L'OPERA-LOUIS JOUVET
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2002
Siret
44418388300016
Code APE
745A
Adresse
96 RUE DE LA VICTOIRE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2005
Siret
44418388300024
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Activité principale
Autre mise à disposition de ressources humaines
Adresse
24 RUE DE CAUMARTIN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B1652641
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 21/01/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201400180, date de cessation des paiements le 12/12/2012, et a désigné : juge commissaire M. Alain Fauqueur liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
20/12/2013
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE CARPITA DE LAVALETTE VALERIE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A COMPTER DU 06-12-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).