Entreprise : RESIDENCE LES JARDINS DE BILLERE A ET B - SIREN 444 135 271
Identité
Dénomination
RESIDENCE LES JARDINS DE BILLERE A ET B
SIREN (siège)
444 135 271
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
15/04/1967
Date de fin de la personne morale
30/10/2012
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion et administration de la Sci les jardins de Billère. Construction et aménagement sur partie du terrain appartenant à la Sci les jardins de Billère de deux immeubles A et B
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
2975.8 EUR
Adresse du siège
110 BD D'ALSACE LORRAINE 64000 PAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SOLEIL ET VERDURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS , FABIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Pau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1967
Siret
44413527100013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion et administration de la Sci les jardins de Billère. Construction et aménagement sur partie du terrain appartenant à la Sci les jardins de Billère de deux immeubles A et B
Autres Activités
Gestion et administration de la Sci les jardins de Billère. Construction et aménagement sur partie du terrain appartenant à la Sci les jardins de Billère de deux immeubles A et B
Adresse
110 BD D'ALSACE LORRAINE
64000 , PAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SOLEIL ET VERDURE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3352
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/07/2014 : Partant : CAZABAN Francis, Liquidateur Nouveau : LEGRAND François, Fabien, Liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Jugement du tribunal de grande instance en date du 02.05.1995 : Dissolution de la Sci ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance en date du 02.07.2001 : Mr Cazaban Francis est nommé liquidateur en remplacement de Mr Gilardi Jean, décédé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).