Entreprise : DES 3 CHENES - SIREN 444 084 578
Identité
Dénomination
DES 3 CHENES
SIREN (siège)
444 084 578
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2002
Début d’activité
01/10/2002
Date de fin de la personne morale
13/11/2101
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Associé unique
Oui
Activité principale
Élevage de porcs charcutiers
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
18350 EUR
Adresse du siège
TREVEGAT 56140 CARO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER MICHEL , LUCIEN , LOUIS , ANNE-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Caro
Nom, Prénom(s)
RAMBAUD MARIELLE
Nom d'usage
RAMBAUD-CHEVALIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Caro
Dénomination
LUENDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Caro
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44408457800012
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de porcs charcutiers
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
TREVEGAT
56140 , CARO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Caro
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 30/06/2017 Ancienne : SCEA DES 3 CHENES Nouvelle : DES 3 CHENES Transformation de la société à compter du 30/06/2017 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Réduction de capital à compter du 30/06/2017 Ancien : 20000 EUR Nouveau : 19000 EUR Le capital variable devient fixe à compter du 30/06/2017 La société est réduite à un associé unique à compter du 30/06/2017 Modification relative aux associés à compter du 30/06/2017 : Partant : HERVIAULT Jean-Claude Emile, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).