Entreprise : SCI LEMMA - SIREN 444 072 631
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2021)
Dénomination
SCI LEMMA
SIREN (siège)
444 072 631
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2007
Fermeture de l'établissement - 44407263100021
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2019
Fermeture de l'établissement - 44407263100013
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2007
Date de fin de la personne morale
30/12/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LE HELLEUX 97180 SAINTE-ANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANSARD CHANTAL , MARCELLE , EMMA
Nom d'usage
PERON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Sainte-Anne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44407263100013
Code APE
702C
Adresse
16 RUE MONTPELAZ
74150 , RUMILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
44407263100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition location gestion administration par bail et généralement toutes opérations financières de caractère civil
Adresse
Le Helleux
97180 , Sainte-Anne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/013485
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 16/12/2019 - Siège de la liquidation : Le Helleux 97180 SAINTE-ANNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Nouvelles Etincelles du 19/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013486
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Radiation en date du 14/10/2021 - Clôture des opérations de liquidation 19/12/2019 (Assemblée générale en date du 16/12/2019).
Numéro d'observation
730
Date d'ajout
06/02/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/09/2014 :Partant : PERON Serge, GérantJAL : Nnouvelles semaine du 13/02/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NE MAINTIEN AUCUNE ACTIVITE A L ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).