Entreprise : SCI C.I.A.E. - SIREN 444 053 029
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2023)
Dénomination
SCI C.I.A.E.
SIREN (siège)
444 053 029
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2002
Date de fin de la personne morale
05/11/2101
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
43 RUE PIERRE BOUYE 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLIERES ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
MOUNIER ISABELLE , SOPHIE
Nom d'usage
BILLIERES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Saint-Ciers-sur-Gironde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2002
Siret
44405302900013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
2 LE BOIS
33820 , SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2002
Siret
44405302900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles, propriété, administration, exploitation et location.
Adresse
43 RUE 43 rue Pierre Bouye
33820 , Saint-Ciers-sur-Gironde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/02/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-11-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/12/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 13-09-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : LES ECHOS DU : 25-11-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/11/2002
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : COURRIER FR ANCAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).