Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE CONCHES - SIREN 444 022 990
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE CONCHES
Sigle
GFC
SIREN (siège)
444 022 990
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
28/12/2009
Date de fin de la personne morale
30/10/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
Gestion forestière
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
10416.04 EUR
Adresse du siège
CONCHES 48160 VENTALON EN CEVENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Frezal-de-Ventalon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARBES FREDERIQUE
Nom d'usage
PELAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BOYER LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
DE LAGAUSIE MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Mauguio
Nom, Prénom(s)
FERRIER YVAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FERRIER SYLVIANE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
La grand combe
Nom, Prénom(s)
FERRIER GUYLAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Beauvoisin
Nom, Prénom(s)
HUGON SYLVETTE
Nom d'usage
RAFFO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Nom, Prénom(s)
LARGUIER FRANCOISE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Ales
Nom, Prénom(s)
PELAT LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
PELAT GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicetre
Nom, Prénom(s)
PELAT ANDREE
Nom d'usage
FERRIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
La grand combe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/2009
Siret
44402299000022
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion forestière
Autres Activités
Gestion forestière
Adresse
CONCHES
48160 , VENTALON EN CEVENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Frezal-de-Ventalon
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1969
Siret
44402299000014
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
204 RUE MICHEL TEULE
34080 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MEDITERRANEE IMMOBILIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
541
Date d'ajout
30/04/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 28/12/2009 : Ancienne adresse : 204 rue Michel Teule 34080 Montpellier Nouvelle adresse Conches 48240 Saint-Frezal-de-Ventalon Constitution de la société par acte notarié du 17/12/1969 Première Immatriculation au RCS Montpellier : 31/10/2002 Date de début d'activité dans le ressort de Montpellier : 17/12/1969 Immatriculation au RCS Mende : 30/04/2013 Date de début d'activité dans le ressort de Mende : 28/12/2009 Modification relative aux associés à compter du 28/12/2009 : Partant : SARL MEDITERRANEE IMMOBILIER, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DE LAGAUSIE Michel, associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable, Gérant Changement de qualité : PELAT Frédérique, associée indéfiniment responsable devient Associée indéfiniment responsable, Gérant Changement de qualité : BOYER Françoise, associée indéfiniment responsable devient Associée indéfiniment responsable, Gérant Régularisation des associés depuis le 30/12/1969 : PELAT Frédérique, Associée indéfiniment responsable Régularisation des associés depuis le 22/12/1987 : BOYER Françoise, Associée indéfiniment responsable Régularisation des associés depuis le 28/09/1999 : DE LAGAUSIE Michel, Associé indéfiniment responsable Régularisation des associés depuis le 31/10/2002 : SARL MEDITERRANEE IMMOBILIER, Gérant, Associé indéfiniment responsable FERRIER Andrée, Associée indéfiniment responsable FERRIER Guylaine, Associée indéfiniment responsable FERRIER Yvan, Associé indéfiniment responsable GARCIA Sylviane, Associée indéfiniment responsable RAFFO Sylvette, Associée indéfiniment responsable Régularisation des associés depuis le 26/01/2007 : Nouveau : BOYER Laurent, Associé indéfiniment responsable Régularisation des associés depuis le 26/08/2008 : Nouveau : PELAT Guillaume, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PELAT Laurent, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).