Entreprise : EARL VION LAURENT ET MURIEL - SIREN 444 014 633
Identité
Dénomination
EARL VION LAURENT ET MURIEL
SIREN (siège)
444 014 633
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2002
Début d’activité
01/03/2024
Date de fin de la personne morale
05/11/2052
Date de clôture
31/10
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
BOVINS VIANDES.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
2 B LD LA MAYNIE 79150 Val en Vignes FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MASSAIS
Représentants
Nom, Prénom(s)
VION LAURENT , DIDIER , GABRIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Val-en-Vignes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2024
Siret
44401463300028
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIES
Adresse
2 B LD LA MAYNIE
79150 , Val en Vignes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MASSAIS
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44401463300010
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
BOVINS VIANDES.
Autres Activités
Elevage d'autres animaux,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 La Maynie
79290 , Val en Vignes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MASSAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
: --- DEPART DE LA COGERANCE DE MME PAYNEAU EPOUSE VION MURIEL - DATE D'EFFET : 01/10/2006
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/11/2002
Description
Historique des observations depuis le 06/11/2002 : --- Publicité au Journal : LA CONCORDE --- Parution au Journal le 25/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).