Entreprise : SOCIETE CIVILE LES BRULIS - SIREN 443 960 109
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES BRULIS
SIREN (siège)
443 960 109
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44396010900017
- Date d'effet de la fermeture : 23/08/2021
Date de fin de la personne morale
29/10/2105
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
160 EUR
Adresse du siège
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LE BUSSOY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUVELLE NATHALIE
Nom d'usage
VAN DEN BOOM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Dadonville
Nom, Prénom(s)
CAILLAT COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Le Moulinet-sur-Solin
Nom, Prénom(s)
CHASLIN JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Varennes-Changy
Dénomination
INDIVISION RENE VAUVELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Varennes-Changy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/10/1977
Siret
44396010900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION D'UN TERRAIN A LOMBREUIL, ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT A CET OBJET.
Adresse
ZA le Bussoy
45290 , Varennes Changy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LE BUSSOY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Dissolution à compter du 23-08-2021, journal publicateur : Le Parisien du : 01-10-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 23-08-2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).