Entreprise : ESTL - SIREN 443 950 589
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2019)
Dénomination
ESTL
SIREN (siège)
443 950 589
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Date de fin de la personne morale
28/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RUE DU TINAL 31410 CAPENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE SERRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUICHARD SYLVIE , CHRISTIANE
Nom d'usage
COLOMBIES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Eaunes
Nom, Prénom(s)
COLOMBIES ERIC , JACQUES , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saubens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/2002
Siret
44395058900012
Code APE
702C
Adresse
BD DE LA LEZE
31600 , EAUNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU MANDARIN LOT 38
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/2002
Siret
44395058900020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA CONSTRUCTION, ET L'AMENAGEMENT DE TOUS IMMEUBLES SITUES EN FRANCE, ET LEUR MISE EN VALEUR NOTAMMENT PAR LOCATION.
Adresse
RUE Rue Du Tinal ZAC de Serres
31410 , Capens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE SERRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003166
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Radiation en date du 22/01/2019 - Clôture des opérations de liquidation 26/12/2018 (Assemblée générale en date du 26/12/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/031956
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 06/04/2018 - Siège de la liquidation : 580 Route de Muret 31600 EAUNES - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Opinion Indépendante du 21/09/2018 - Cessation totale d'activité à compter du 06.04.2018, suppression du fonds -
Numéro d'observation
15643
Date d'ajout
14/09/2004
Description
Transfert du siège social SIEGE SOCIAL TRANSFERE DU ZAC DU MANDARIN 31600 EAUNES A LA RUE DU TINAL ZAC DE SERRES 31410 CAPENS - LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL - PV D'AGE EN DATE DU 08/09/2004 - Date d'effet: 08/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).