Entreprise : SCI CLV - SIREN 443 945 704
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2020)
Dénomination
SCI CLV
SIREN (siège)
443 945 704
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Date de fin de la personne morale
28/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
ZI DES LANDIERS OUEST 73290 LA MOTTE-SERVOLEX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
158 RUE DES EPINETTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAIN JEAN , BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
CHAULAND MICHELLE , LOUISE , MARIE
Nom d'usage
LAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Tresserve
Dénomination
IMMOLAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Tresserve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/2002
Siret
44394570400015
Code APE
702A
Adresse
715 RUE DE BELLE EAU
73000 , CHAMBERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES LANDIERS VRU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
44394570400023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et propriété d'un ensemble immobilier sis à VOGLANS (Savoie) à usage de concession automobiles.
Adresse
158 Rue des Epinettes ZI des Landiers Ouest
73290 , La Motte-Servolex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
158 RUE DES EPINETTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6881
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Dissolution à compter du 13/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/12/2019, liquidateur : LAIN Jean Bruno, siège de la liquidation : ZI des Landiers Ouest 158 Rue des Epinettes 73290 La Motte-Servolex, parution de la publicité légale : L'Hebdo des Savoie en date du 19/03/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/10/2002
Description
Historique des observations depuis le 29/10/2002 : - Etablissement précédent : CHAMBERY (73000) ZI des landiers, VRU, 715 rue de Belle Eau du 17/10/2002 au 01/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).