Entreprise : GROUPE JLG - SIREN 443 936 901
Identité
Dénomination
GROUPE JLG
SIREN (siège)
443 936 901
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Début d’activité
01/09/2011
Date de fin de la personne morale
27/10/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente de produits issus de l'Agricultutre biologique produits diététiques cosmétiques compléments alimentaires produits pour Sportifsrestauration
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
11 LAMOTHE 97170 PETIT-BOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEAN LOUIS GERTRUDE , OCTAVIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
44393690100026
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
11 LAMOTHE
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1398
Date d'ajout
26/03/2012
Description
Reprise d'activité à compter du 01/09/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6582
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 01/09/2011 Ancienne : BIO VERT Nouvelle : GROUPE JLGTransfert du siège social à compter du 01/09/2011 : Ancienne adresse : ZI de Jarry Imm Capitaine Moede II - Rue de la Chapelle 97122 Baie Mahault Nouvelle adresse : 11 lotissement Guerry route de l'Abandonnée - Lamothe 97170 Petit BourgModification d'activité de l'établissement principal à compter du 01/09/2011 Ancienne : Vente de produits issus de l'agriculture biologique produits diététiques cosmétiques compléments alimentaires produits pour sportifs restauration Nouvelle : Toutes prises de participations dans toutes sociétés Gestion d'affaires pour le compte de ses filiales Négociation de tous types de contrats conclus à titre individuel pour les filiales concernées ou applicables à l'ensemble du groupe Gestion administrative financière et juridique Ingénierie financièreModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2011 : Adresse modifiée : JEAN LOUIS Gertrude, Octavia, Gérant(e)
Numéro d'observation
3622
Date d'ajout
04/07/2011
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 11/05/2011
Numéro d'observation
511
Date d'ajout
04/03/2008
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A R L / NOUVELLE FORME JURIDIQUE : E U R LDate d'effet : 07/05/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).