Entreprise : LES PREJUGES VAINCUS - SIREN 443 936 786
Identité
(Entreprise radiée le 08/05/2018)
Dénomination
LES PREJUGES VAINCUS
SIREN (siège)
443 936 786
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
27 EUR
Adresse du siège
1 RUE PIERRE MORLON 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
LA SOUTERRAINE
Dénomination
CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL EMILE LABETOULLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/06/1977
Siret
44393678600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et administration de biens
Adresse
1 RUE 1 rue Pierre Morlon
23000 , Guéret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1004
Date d'ajout
08/05/2018
Description
Radiation du RCS le 08/05/2018 avec effet au 30/11/2017 radiation suite à la transmission du patrimoine à l'associé unique Association CERCLE PHYLOSOPHIQUE ET CULTUREL EMILE LABETOULLE non inscrit suivant acte de la SCP CANOVA PFEIFFER Notaires à AUBUSSON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1420
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 08/07/2017 transmission du patrimoine à l'associé unique CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL EMILE LABETOULLE 10 rue Pierre Morlon 23000 GUERET sous réserve d'opposition dans le mois de la publication au jal SIREN non déclaré Journal d'annonces légales : la creuse agricole et rurale en date du 25/08/2017
Numéro d'observation
1192
Date d'ajout
06/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/06/2009 : Partant : RAPINAT Jean-Yves, Associé Partant : BACHELARD Christian, Associé Partant : AMARDEILH Jacques, Associé Partant : DENIS Jacques, Associé Nouveau : ASS CERCLE PHILOSOPHIQUE ET CULTUREL EMILE LABETOULLE, Associé Société Civile Changement de qualité : PICOTY Michel, Gérant(e) devient Gérant non associé Société réduite à un associé unique à compter du 08.06.2009
Numéro d'observation
191
Date d'ajout
05/02/2007
Description
DUREE DE LA SOCIETE : JUSQU'AU 17 MARS 2107
Numéro d'observation
191
Date d'ajout
05/02/2007
Description
ANCIENS GERANTS : MR GOURDON ANDRE - MR AMARDEILH JACQUES NOUVEAU GERANT : MR PICOTY MICHEL -ASSOCIES : MR RAPINAT JEAN YVES - MR AMARDEILH JACQUES - MR BACHELARD CHRISTIAN - MR DENIS JACQUES Date d'effet : 06/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).