Entreprise : SCI SYLVICULTURE ET REBOISEMENT - SIREN 443 928 783
Identité
Dénomination
SCI SYLVICULTURE ET REBOISEMENT
SIREN (siège)
443 928 783
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
10/07/1950
Date de fin de la personne morale
31/05/2025
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Sylviculture et reboisement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3658.78 EUR
Adresse du siège
LE BOIS AU GUE 41220 LA FERTE-SAINT-CYR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER BENEDICTE
Nom d'usage
LEMPEREUR DE SAINT PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LEMPEREUR DE SAINT PIERRE LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LEMPEREUR DE SAINT PIERRE CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1994
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LEMPEREUR DE SAINT PIERRE DAPHNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1998
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/1950
Siret
44392878300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Sylviculture et reboisement
Autres Activités
Sylviculture et reboisement
Adresse
LE BOIS AU GUE
41220 , LA FERTE-SAINT-CYR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2666
Date d'ajout
09/06/2015
Description
Transformation de la société à compter du 06/11/2014 Ancienne forme : Société civile immobilère (SCI) Nouvelle forme : Groupement forestier (GF) Réduction de capital à compter du 06/11/2014 Ancien : 4 573.47 EUROS Nouveau : 3658,78 EUR Changement de dénomination à compter du 06/11/2014 Ancienne : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SYLVICULTURE ET DE REBOISEMENT Nouvelle : GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS AU GUE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/11/2014 : Partant : LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Ivan Bernard-Marie, Gérant Nouveau : LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Bénédicte, Gérant, Associé Nouveau : LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Laure, Associé Nouveau : LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Christophe, Associé Nouveau : LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Daphné, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Romorantin supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Romorantin au Tribunal de Blois avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).