Entreprise : FAUBERT - SIREN 443 888 482
Identité
Dénomination
FAUBERT
SIREN (siège)
443 888 482
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Début d’activité
20/05/1963
Date de fin de la personne morale
28/10/2023
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou de tous biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
102 RUE GAMBETTA 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OYAMPE JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
OYHAMPE PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1963
Siret
44388848200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou de tous biens
Autres Activités
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou de tous biens
Adresse
102 RUE GAMBETTA
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/06/2023
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
311
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2008 : Partant : OYHAMPE Jean-Jacques, Gérant(e) Nouveau : OYHAMPE Patrick, Gérant associé Nouveau : OYAMPE Jean-Paul, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).