Entreprise : SIGGL - SIREN 443 887 724
Identité
Dénomination
SIGGL
SIREN (siège)
443 887 724
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2006
Date de fin de la personne morale
29/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
57510 EUR
Adresse du siège
LE BON TOUR 44780 MISSILLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BON TOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABESQUE ANGELIQUE
Nom d'usage
GOUDMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Missillac
Dénomination
PHILIPPE DELAERE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2003
Siret
44388772400021
Code APE
602N
Origine du fonds
Création
Activité principale
transport de déménagement
Adresse
Le Bon tour
44780 , Missillac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BON TOUR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2002
Siret
44388772400013
Code APE
741J
Adresse
23 RUE DU PETIT HOUX
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/07/2013
Description
ORDONNANCE DU 01-07-2013. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M AKSIL Ylyasse
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 04/07/2007 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 30 /06/2007. Juge Commissaire titulaire: M CHENEVAL J ean-François Juge Commissaire suppléant: M LACROIX Alain Liquidateur : SCP PHILIPPE DELAERE IMMEUBLE CONSTENS BOULEVARD DOCTEUR CHEVREL 44500 LA BAULE -ESCOUBLAC
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/03/2007
Description
080020070319 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 31/12/2006 Changement de capital social de : 7500.00 EUR en : 57510.00 EUR
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/10/2006
Description
140020061031 ********* SARL transfert siège ds ressort 1 gérant Date d'effet de la formalité: 01/12/2003 ... Ancien établissement principal : 23 RUE PEIT HOUX 95200 SARCELLES Greffe hors ressort (Ets Ppal) : Greffe Tribunal de Commerce de PONTOISE (n° gestion interne : 2002 B 2275)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 04/07/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).