Entreprise : SCI STEDAVI - SIREN 443 885 652
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2020)
Dénomination
SCI STEDAVI
SIREN (siège)
443 885 652
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44388565200026
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2020
Fermeture de l'établissement - 44388565200018
- Date d'effet de la fermeture : 26/03/2009
Date de fin de la personne morale
30/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
53400 EUR
Adresse du siège
364 AV FREDERIC MISTRAL 84810 AUBIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIOSO STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
OLIOSO VIRGINIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Loriol-du-Comtat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/2002
Siret
44388565200018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
228 AV VICTOR HUGO
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/10/2002
Siret
44388565200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et notamment d'un immeuble situé à Aubignan (84) Avenue Frédéric Mistral
Adresse
364 AV 364 avenue Frédéric Mistral
84810 , Aubignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24913
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : OLIOSO Virginie, siège de la liquidation : 31 Avenue Majoral Jouve 84870 Loriol-du-Comtat, parution de la publicité légale : TPBM
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).