Entreprise : SCI ORDAN BOIRAT - SIREN 443 881 909
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2021)
Dénomination
SCI ORDAN BOIRAT
SIREN (siège)
443 881 909
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44388190900016
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Date de fin de la personne morale
28/10/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
99200 EUR
Adresse du siège
AU BOIRAT 32350 ORDAN-LARROQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAULT ANNIE
Nom d'usage
LEPELLEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
ORDAN LARROQUE
Nom, Prénom(s)
LEPELLEY MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
ORDAN LARROQUE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/10/2002
Siret
44388190900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ; L'EMPRUNT DE TOUS LES FONDS NECESSAIRES A LA REALISATION DE CES OBJETS, ET PLUS GENERALEMENT LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET POURVU QU'ELLES AIENT UN CARACTERE CIVIL OU QU'ELLES N'AFFECTENT PAS LE CARACTERE CIVIL DE LA SOCIETE.
Adresse
AU BOIRAT
32350 , ORDAN LARROQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6736
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Dissolution à compter du 25/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/06/2021, liquidateur : LEPELLEY MICHEL, siège de la liquidation : " Au Boirat " 32350 Ordan-Larroque, parution de la publicité légale : La Dépêche du Midi Dimanche paru le 01/08/2021
Numéro d'observation
2231
Date d'ajout
26/08/2004
Description
Changement de gérant Ancien : LE GUEN Charlotte Nouveaux : LEPELLEY Michel et LEPELLEY Annie née BRAULT (co-Gérants). Date d'effet : 01/04/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).