Entreprise : SOFTANDEM - SIREN 443 737 440
Identité
Dénomination
SOFTANDEM
SIREN (siège)
443 737 440
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Début d’activité
29/06/2011
Date de fin de la personne morale
28/10/2101
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
societe de services en ingénierie informatique, developpements informatiques, activités commerciales
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT E
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRINAULT OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
RICHARD CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Gévezé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/2011
Siret
44373744000059
Nom commercial
SOFTANDEM
Enseigne
SOFTANDEM
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
societe de services en ingénierie informatique, developpements informatiques, activités commerciales
Adresse
CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT E
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2002
Siret
44373744000018
Enseigne
SOFTANDEM
Code APE
722A
Adresse
LA VILLE ES RAY
35190 , QUEBRIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/2004
Siret
44373744000026
Enseigne
SOFTANDEM
Code APE
722A
Adresse
14 RUE MARCAIS-MARTIN
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2004
Siret
44373744000034
Code APE
722C
Adresse
LES LANDES D APIGNE
35650 , LE RHEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ORCHIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/2007
Siret
44373744000042
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
5 RUE JEAN-MARIE TULLOU
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38738
Date d'ajout
04/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 02/10/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51432
Date d'ajout
01/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Loret Hervé juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
49379
Date d'ajout
11/03/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 03/03/2014 nommant M. Bertin Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18733
Date d'ajout
21/11/2012
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 21/11/2012 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2012J00470 date de cessation des paiements le 15/07/2012 et a désigné juge commissaire Mme Benoist Aliette , juge commissaire suppléant M. Rico Claude , liquidateur SCP Després, Prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/08/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 5 rue Jean Marie Tullou 35740 PACE exploité du 05.10.2007 au 28.06.2011 à Espace Performance - Bat.E 35769 SAINT GREGOIRE A compter du 29.06.2011.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/05/2008
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 17/05/2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/10/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de LE RHEU, IMMEUBLE ORCHIS, RENNES ATALANTE APIGNE exploité du 17.12.2004 au 04.10.2007 à PACE, 5 RUE JEAN MARIE TULLOU A compter du 05.10.2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/10/2002
Description
Historique des observations depuis le 29/10/2002 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL: * DU 01.11.2002 AU 07.05.2004, QUEBRIAC, LA VILLE ES RAY * DU 07.05.2004 AU 17.12.2004, RENNES 14 RUE MAR- CAIS MARTIN.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).