Entreprise : SCEA DOMAINE DE CHASSEROUX - SIREN 443 737 135
Identité
Dénomination
SCEA DOMAINE DE CHASSEROUX
SIREN (siège)
443 737 135
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Date de fin de la personne morale
22/10/2052
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
25 LOT LES HAMEAUX DE LA ROCHE 26600 LA ROCHE-DE-GLUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRE STEPHAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Tournon-sur-Rhône
Nom, Prénom(s)
GUILLERMAIN MARIE-LAURE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
La Roche-de-Glun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44373713500022
Code APE
011F
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION, PRISE A BAIL, EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES
Adresse
25 LOT 25 LES HAMEAUX DE LA ROCHE
26600 , La Roche-de-Glun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2002
Siret
44373713500014
Code APE
013Z
Adresse
10 RTE DE VALENCE
26600 , LA ROCHE-DE-GLUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/005166
Date d'ajout
26/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 03/02/2010 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003119
Date d'ajout
24/05/2006
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 10 MAI 2006 prononçant la liquidation judiciaire -liquidateur : Me François MADONNA 350 avenue VICTOR Hugo VALENCE - Juge commissaire : Mme Josette JEAMMAUD - Juge commissaire suppléant : Mr Alain VIVIER et Mr Marc MEYNIAL - Date de cessation des paiements : 9 MAI 2006.
Numéro d'observation
1-2493
Date d'ajout
10/06/2003
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPALDE : LA ROCHE DE GLUN (26) 10 ROUTE DE VALENCE A : LA ROCHE DE GLUN (26) 25 LES HAMEAUX DE LA ROCHE Date d'effet : 01 mars 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 16 octobre 2002 -No A2835 - LE JOURNAL DU DIOIS du 30 août 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE APE : 013Z Culture et elevage associes SIRET : 443 737 135 00022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).