Entreprise : SCI DES MAROTS - SIREN 443 724 042
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2022)
Dénomination
SCI DES MAROTS
SIREN (siège)
443 724 042
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2006
Date de fin de la personne morale
20/02/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
19 QUAI GENERAL LECLERC 89300 JOIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Branches
Nom, Prénom(s)
LORAIN PASCAL , PIERRE , EDMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Montereau-Fault-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/2002
Siret
44372404200017
Code APE
702C
Adresse
7 RUE DES MAROTS
10800 , SAINT-THIBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/09/2002
Siret
44372404200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion, par location ou autrement, de tout ensemble immobilier bati ou non bati.
Adresse
19 QUAI 19 Quai Général Leclerc
89300 , Joigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2021
Description
Dissolution à compter du 19/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/11/2021, liquidateur : FOURNIER Philippe, siège de la liquidation : 19 Quai Général Leclerc 89300 Joigny, parution de la publicité légale : Terres de Bourgogne paru le 03/12/2021
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/02/2006
Description
Historique des observations depuis le 21/02/2006 : ** Publicité de transfert : la liberté de l'yonne. ** Cette société déjà crée, transfère son siège social de SAINT-THIBAULT (10), 7 Rue des Marots à JOIGNY (89300), 19 Quai général Leclerc à compter du 16.11.2005. Acte constitutif déposé au greffe de TROYES. Publicité au journal : EST ECLAIR 7EME JOUR du 29.09.2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).