Entreprise : LES FERAILLES - SIREN 443 720 495
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2024)
Dénomination
LES FERAILLES
SIREN (siège)
443 720 495
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44372049500011
- Date d'effet de la fermeture : 12/07/2024
Date de fin de la personne morale
20/10/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2250 EUR
Adresse du siège
83 CHE DE SAINT HILAIRE 84170 MONTEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
MONTEUX
Nom, Prénom(s)
GEAY ELISABETH
Nom d'usage
AUBERY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Sarrians
Dénomination
SCI VILLA MONICA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Carqueiranne
Dénomination
SCI LES OLIVIERS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
SCI LES COUDOULETS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
NAQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Carpentras
Dénomination
LES JARDINS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sarrians
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/02/1972
Siret
44372049500011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion administration de tous immeubles et toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Adresse
83 CHE DE SAINT HILAIRE
84170 , MONTEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22527
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/07/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Dissolution à compter du 12/07/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/07/2024, siège de la liquidation : 83 Chemin Saint-Hilaire 84170 Monteux, parution de la publicité légale : mesinfos.fr/tpbm paru le 04/09/2024
Numéro d'observation
22528
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/07/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIEN SIEGE : LA BASTIDE LES JOURDANS (84240)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).