Entreprise : GFA DUPONT - SIREN 443 706 072
Identité
Dénomination
GFA DUPONT
SIREN (siège)
443 706 072
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2002
Début d’activité
04/07/2002
Date de fin de la personne morale
21/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE VERVIALLE 23500 LA NOUAILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DUPONT DOMINIQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT MARIE-CATHERINE , MURIELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
La nouaille
Nom, Prénom(s)
DUPONT NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
La nouaille
Nom, Prénom(s)
DUPONT NEE PONTVIANNE DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
LA NOUAILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/2002
Siret
44370607200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Autres Activités
Gestion immobilière
Adresse
DOMAINE DE VERVIALLE
23500 , LA NOUAILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DUPONT DOMINIQUE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
10/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2007 : Partant : PONTVIANNE Lucien, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1391
Date d'ajout
24/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et mise à jour des associés indéfiniment responsable avec le décret du 01.02.2005 à compter du 15/12/2002 : Nouveau : PONTVIANNE Lucien, Associé Société Civile Nouveau : PONTVIANNE Diana, Associé Société Civile Nouveau : DUPONT Nicolas, Associé Société Civile Modifié : DUPONT Marie-Catherine Murielle, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).