Entreprise : AGENCE LES CHENETS IMMOBILIER - SIREN 443 670 682
Identité
Dénomination
AGENCE LES CHENETS IMMOBILIER
SIREN (siège)
443 670 682
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2002
Début d’activité
01/10/2002
Date de fin de la personne morale
15/10/2101
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
TRANSACTION IMMOBILIERE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES ACTIVITES D'AGENCE IMMOBILIERE CONSEIL EN IMMOBILIER MANAGEMENT DE TOUS PROJETS IMMOBILIERS TOUTES OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS RENOVATION ACCESSOIREMENT
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
356 RTE DE SAMOENS 74440 MORILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE HONORAZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASQUIER FREDERIQUE
Nom d'usage
LE MOING
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Samoëns
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
44367068200014
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
TRANSACTION IMMOBILIERE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES ACTIVITES D'AGENCE IMMOBILIERE CONSEIL EN IMMOBILIER MANAGEMENT DE TOUS PROJETS IMMOBILIERS TOUTES OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS RENOVATION ACCESSOIREMENT
Autres Activités
TRANSACTION IMMOBILIERE ET PLUS GENERALEMENT TOUTES ACTIVITES D'AGENCE IMMOBILIERE CONSEIL EN IMMOBILIER MANAGEMENT DE TOUS PROJETS IMMOBILIERS TOUTES OPERATIONS DE MARCHAND DE BIENS RENOVATION ACCESSOIREMENT
Adresse
356 RTE DE SAMOENS
74440 , MORILLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE HONORAZ
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/000295
Date d'ajout
28/01/2004
Description
Changement de gérant MR PASQUIER YANNICK GERANT EST PARTANT. MME PASQUIER LE MOING FREDERIQUE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE GERANT. date d'effet : 01/01/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).