Entreprise : SCI DES PRODUCTEURS BIO - SIREN 443 596 010
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2023)
Dénomination
SCI DES PRODUCTEURS BIO
SIREN (siège)
443 596 010
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44359601000019
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2019
Date de fin de la personne morale
06/10/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
7 RUE PAUL BERT 89130 TOUCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAS JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Etais-la-Sauvin
Nom, Prénom(s)
FAUCHEUX JEAN-CHARLES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Lucy Sur Yonne
Nom, Prénom(s)
KEITA AISSATA
Nom d'usage
BRAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Etais la Sauvin
Nom, Prénom(s)
CALZOLAI FLORENZA , ZAIRA , ELISA
Nom d'usage
FERTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Villeneuve-les-Genêts
Nom, Prénom(s)
GOBIER JEAN , ANDRE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
TOUCY
Nom, Prénom(s)
VIRILI MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
MOUTIERS EN PUISAYE
Nom, Prénom(s)
GOBIER CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
GRAZIANI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Ouanne
Nom, Prénom(s)
VIRILI LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
MOUTIERS EN PUISAYE
Nom, Prénom(s)
FERTE PASCAL , EDMOND , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Villeneuve les Genets
Nom, Prénom(s)
LIPERI MARIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Parly
Nom, Prénom(s)
TUGAULT Vve BAUGNET MARION , ODILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Toucy
Nom, Prénom(s)
GOBIER FLORIAN , JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Ouanne
Nom, Prénom(s)
LIPERI JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
CAIZOLAI FLORENZA , ZAIRA , ELISA
Nom d'usage
FERTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Villeneuve les Genets
Nom, Prénom(s)
LAMOUR FREDERIC , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Parly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/2002
Siret
44359601000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
provisoirement sans activité
Adresse
7 RUE 7 rue Paul Bert
89130 , Toucy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/03/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
29/01/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 12-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres de Bourgogne DU : 22-11-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/10/2002
Description
Historique : Publicité de constitution : La Libert é de l'Yonne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).