Entreprise : VIANDES DES BASTIDES - SIREN 443 595 376
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2024)
Dénomination
VIANDES DES BASTIDES
SIREN (siège)
443 595 376
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2002
Fermeture de l'établissement - 44359537600015
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2015
Date de fin de la personne morale
06/10/2101
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
LA BARBIERE 47300 VILLENEUVE SUR LOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ABATTOIRS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZZOCATO CLAUDINE , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
PASSAGE (LE)
Nom, Prénom(s)
SVERZUT MICHEL , BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
PASSAGE (LE)
Nom, Prénom(s)
AVIANO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
CHEREL DANIEL , ROGER , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
MORLAIX
Dénomination
GROUPE ARGOS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
FOULAYRONNES
Dénomination
TARBOURIECH
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/2002
Siret
44359537600015
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION, ABATTAGE, DECOUPE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE VIANDES EN GROS, DE DETAIL ET TOUT PRODUIT ISSU DE LA VIANDE ET PLUS GENERALEMENT TOUT PRODUIT ALIMENTAIRE
Adresse
LA BARBIERE
47300 , VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ABATTOIRS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9617
Date d'ajout
09/09/2024
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8295
Date d'ajout
24/07/2024
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement du 24/07/2024.Date d'effet : 24/07/2024
Numéro d'observation
7423
Date d'ajout
09/12/2015
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ par jugement du 07/12/2015. Date d'effet : 07/12/2015
Numéro d'observation
4304
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire du 08/07/2015, avec poursuite d'activité jusqu'au 08/09/2015 et désignant : Administrateur judicaire : Maître Jean-Jacques SAVENIER, 10 rue Croix Blanche, 81000 ALBI avec pour mission : administrer l'entreprise Liquidateur : SCP Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX. Date d'effet : 08/07/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1730
Date d'ajout
27/11/2008
Description
Adoption d'un plan de redressement EN DATE DU 20/11/2008, LE TRIBUNAL DE VILLENEUVE / LOT A PRONONCE L' Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 DE VIANDES DES BASTIDES (SA) POUR UNE DUREE DE DIX ANS, ET A DESIGNE SCP ODILE STUTZ 74 RUE DE GRELOT 47300 VILLENEUVE SUR LOT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 20/11/2008
Numéro d'observation
749
Date d'ajout
21/05/2008
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 16/05/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS Date d'effet : 16/05/2008
Numéro d'observation
1640
Date d'ajout
21/11/2007
Description
EN DATE DU 16/11/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS
Numéro d'observation
1344
Date d'ajout
26/09/2007
Description
Conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire EN DATE DU 21/09/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A PRONONCE LA CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR VIANDES DES BASTIDES (SA) EN PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, A MAINTENU LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 16/11/07, A DESIGNE : Administrateur judiciaire : MAITRE SAVENIER - 10, RUE CROIX BLANCHE - 81000 ALBI, AVEC POUR MISSION D' ASSISTANCE, SCP ODILE STUTZ 22 BD ST CYR 47300 VILLENEUVE SUR LOT EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET A FIXE AU 21.09.07 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 21/09/2007
Numéro d'observation
700
Date d'ajout
11/05/2007
Description
EN DATE DU 10/05/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR VIANDES DES BASTIDES (SA) SOUS LE NUMERO PC/01444, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE SOPHIE BRUNET-AMAN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DENIS SAVY, Administrateur judiciaire : MAITRE SAVENIER - 10, RUE CROIX BLANCHE - 81000 ALBI, AVEC POUR MISSION DE ASSISTANCE, MANDATAIRE JUDICIAIRE MAITRE O. STUTZ MEMBRE DE LA SCP GUGEN - STUTZ - 22, BD. SAINT CYR - 47300 VILLENEUVE SUR LOT ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
741
Date d'ajout
25/04/2005
Description
Augmentation du capital PAR AGE EN DATE DU 16.12.03, CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28.02.04 ET DU 31.12.04 ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28.02.05 LE CAPITAL A ETE AUGMENTE D'UN MONTANT DE 76 000 EUROS PAR EMISSION DE 7600 ACTIONS NOUVELLES DE NUMERAIRE ET PORTE DE 624 000 EUROS A 700 000 EUROS. COURRIER FRANCAIS DU 15.04.05 COURRIER FRANCAIS DU 15.04.05 Date d'effet : 28/02/2005
Numéro d'observation
1369
Date d'ajout
24/09/2004
Description
Modification sur les dirigeants PAR CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 05.06.04 MME MAZZOCATO CLAUDINE A ETE NOMMEE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA SOCIETE SA TARBOURIECH EN REMPLACEMENT DE M SVERZUT MICHEL DEMISSIONNAIRE. COURRIER FRANCAIS DU 10.09.04 Date d'effet : 05/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).