Entreprise : SARL JB VIGNOBLE - SIREN 443 549 977
Identité
Dénomination
SARL JB VIGNOBLE
SIREN (siège)
443 549 977
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2002
Début d’activité
01/08/2002
Date de fin de la personne morale
03/10/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
mise en valeur gestion et exploitation de tous domaines agricoles et viticoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
3 RUE ARISTIDE BRIAND 51150 BOUZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAITRE BERKOWICZ ROLAND
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
MARTIN PIERRE , EDOUARD , EMILE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Bouzy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44354997700017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
mise en valeur gestion et exploitation de tous domaines agricoles et viticoles
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
3 RUE ARISTIDE BRIAND
51150 , BOUZY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15898
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Changement d'un organe de procédure Jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 17 NOVEMBRE 2022, désignant la SELARL A.J.C. (Me Nicolas TORRANO) en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan en remplacement de la SELARL A.J.C. ( Me Jean Luc MERCIER). Date d'effet : 17/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
233
Date d'ajout
06/01/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R.611-14 du code de commerce
Numéro d'observation
11519
Date d'ajout
21/10/2019
Description
Changement d'un organe de procédure Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims, en date du 21 OCTOBRE 2019, désignant en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan SELARL Ph. CONTANT-B.CARDON-A.BORTOLUS (Me Benjamin CARDON) en remplacement de la SELARL Ph. CONTANT-B.CARDON-A.BORTOLUS (Me Philippe CONTANT) à compter du 21/10/2019. Date d'effet : 21/10/2019
Numéro d'observation
6638
Date d'ajout
13/10/2011
Description
Jugement du TGI de Reims en date du 14/03/2011 à l'encontre de Monsieur MARTIN Pierre prononçant une interdiction de gérer pendant 10 ans
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/10/2005
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 18/10/2005 prorogeant la mission de commissaire à l'exécution du plan de Mes MERCIER ET CONTANT jusqu'au 31/12/2010
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/06/2004
Description
(Jugements) Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 17/06/2004 reportant au 24/10/2001 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/08/2003
Description
Plan de redressement : cession Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 19/08/2003 arretant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise au profit de : SA VRANKEN POMMERY MONOPOLE ET SCS CHAMPAGNE MOET ET CHANDON Date d'effet de la cession : 20/08/2003 Commissaires à l'exécution du plan : Maitre Philippe CONTANT 31,33, Rue de Talleyrand 51082 REIMS ET Maitre MERCIER 4, Avenue de Flandre - CROISE LAROCHE 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/08/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 01/08/2003 étendant la procédure de redressement judiciaire de SAS VINICOLE MARTIN ET FILS - SVM à la SARL JB VIGNOBLE Ce jugement a prononcé la confusion de leur patrimoine actif et passif. Cessation des paiements en date du 15/04/2003. Juge Commissaire : Monsieur CAILLIERET Gérard Juge-Commissaire suppléant : Mr VANDESOMPELE Représentant des Créanciers : SCP DARGENT et MORANGE (Me DARGENT) 34 RUE DES MOULINS 51100 REIMS Administrateurs : Maitre Philippe CONTANT 31,33, Rue de Talleyrand 51082 REIMS Maitre MERCIER 4, Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL avec mission de représentation, c'est à dire avec les pouvoirs les plus étendus.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR jugement en date du 15/12/2011, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS a prorogé la mission de Maître MERCIER et Maître CONTANT, Commissaires au Plan, jusqu'au 31 DECEMBRE 2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).