Entreprise : SCI DU 27 RUE D'OSTENDE - SIREN 443 493 630
Identité
Dénomination
SCI DU 27 RUE D'OSTENDE
SIREN (siège)
443 493 630
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2002
Début d’activité
02/05/1978
Date de fin de la personne morale
12/09/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location d'un immeuble sis à saint-quentin (02) 27 rue d'ostende
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
27 RUE D'OSTENDE 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANDEVOIR LUC , JACQUES , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
WATTRELOT PAUL , ETIENNE , ALEXANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/1978
Siret
44349363000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location d'un immeuble sis à saint-quentin (02) 27 rue d'ostende
Autres Activités
la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location d'un immeuble sis à saint-quentin (02) 27 rue d'ostende
Adresse
27 RUE D'OSTENDE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/09/2002
Description
Historique : DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 13/09/ 2002 19/07/2006 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 02/06/200 6 A COMPTER DU 02/06/2006 * DEMISSION ET NOMINATIO N D'UN CO-GERANT - ANCIEN CO-GERANT : MR WATTRELOT GASTON JAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 21/07/2006 DEPOT AU GREFFE DU 19/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).