Entreprise : LE VERGER DE VINCENNES - SIREN 443 419 783
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2018)
Dénomination
LE VERGER DE VINCENNES
SIREN (siège)
443 419 783
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2005
Date de fin de la personne morale
03/05/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
21 AV DES MURS DU PARC 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
EXPERTISE AUDIT ADVISORY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
LE NOBLE-AGE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vertou
Dénomination
SA IN EXTENSO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2002
Siret
44341978300016
Code APE
000Z
Adresse
110 BD ROBERT SCHUMAN
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
44341978300024
Code APE
741J
Adresse
6 RUE DES SAUMONIERES
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
44341978300032
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et administration d'une maison de retraite médicalisée.
Adresse
21 AV 21 Avenue des Murs du Parc
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78131
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par LNA RETRAITE - RCS NANTES 529 264 061 Le 29/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/10/2005
Description
Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
20832
Date d'ajout
22/08/2005
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/09/2002
Description
Historique : Mention du 11/10/2005 : RADIATION D'O FFICE PAR SUITE DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A VIN CENNES 94300 21 AVENUE DES MURS DU PARC A COMPTER DU 17.6.2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 17/06/2005. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).