Entreprise : AP PORTAGE - SIREN 443 418 249
Identité
Dénomination
AP PORTAGE
SIREN (siège)
443 418 249
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2002
Début d’activité
07/10/2002
Date de fin de la personne morale
22/09/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Portage Salarial assistance et conseils aux entreprises
Capital social
7650 EUR
Adresse du siège
2 RUE JULES COSSET 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD ALEXANDRA , STEPHANIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/10/2002
Siret
44341824900035
Nom commercial
AP PORTAGE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Portage Salarial assistance et conseils aux entreprises
Autres Activités
Portage Salarial assistance et conseils aux entreprises
Adresse
2 RUE JULES COSSET
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2002
Siret
44341824900019
Adresse
20 RUE NEPTUNE
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2005
Siret
44341824900027
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
29 RUE JEAN COUROT
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/02/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 07/02/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2024-39, date de cessation des paiements le 31/12/2023, et a désigné Monsieur Alain DISERBEAU : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Madame Patricia RETAILLEAU, liquidateur SELARL PHILIPPE DELAERE et associé en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2006
Description
930020060105 ********* Transfert SSET avec création de fonds Date d'effet de la formalité: 02/11/2005 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : 20 RUE NEPTUNE 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : 29 RUE JEAN COUROT 44210 PORNIC Changement adresse / établissement principal ... ancienne adresse : 20 RUE NEPTUNE 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : 29 RUE JEAN COUROT 44210 PORNIC Anc siege social Ets. Princ. : SARL AP PORTAGE. ... Nouvel établissement principal : 29 RUE JEAN COUROT 44210 PORNIC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).