Entreprise : SCI LES MESANGES BLEUES - SIREN 443 414 263
Identité
(Entreprise radiée le 09/06/2022)
Dénomination
SCI LES MESANGES BLEUES
Sigle
LMB
SIREN (siège)
443 414 263
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2002
Fermeture de l'établissement - 44341426300022
- Date d'effet de la fermeture : 09/06/2022
Fermeture de l'établissement - 44341426300014
- Date d'effet de la fermeture : 14/04/2003
Date de fin de la personne morale
24/09/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES ARCYS 89710 MONTHOLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUSSARD GUILLAUMETTE , JACQUELINE , GEORGET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Branches
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2002
Siret
44341426300014
Code APE
702C
Adresse
5 RTE DE CHICHERY
89113 , BRANCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME MOUSSARD G
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/2002
Siret
44341426300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble, biens et droits im- mobiliers, en particulier d'un immeuble sis 6 rue des Arcys à VOLGRE (89)
Adresse
6 RUE 6 Rue des Arcys
89710 , Montholon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Volgré
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3066
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Sens le 09/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/2005
Description
- Date de dissolution : 25/10/2005.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/09/2002
Description
Historique des observations depuis le 25/09/2002 : Publicité de constitution : La Liberté de l'Yonne ** A compter du 14/04/2003 transfert du siège social de BRANCHES (89) 5 route de Chichery à VOLGRE (89) 6 rue des Arcys. -------------------------------------------------- ** Dissolution anticipée de la société (AGE du 22.10.2005) publiée dans le journal l'Yonne Républicaine du 29.10.2005. Siège de la liquidation : siège social de la SCI Les Mésanges Bleues
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).