Entreprise : ARLEUSIENNE - SIREN 443 406 780
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2022)
Dénomination
ARLEUSIENNE
SIREN (siège)
443 406 780
Date d'immatriculation au RNE
30/08/2002
Fermeture de l'établissement - 44340678000033
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2022
Fermeture de l'établissement - 44340678000017
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2005
Fermeture de l'établissement - 44340678000025
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2009
Date de fin de la personne morale
29/08/2052
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
469 RUE MONTET 59169 FERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUILLET KATIA
Nom d'usage
LEIGNEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Férin
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Férin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1972
Siret
44340678000017
Code APE
702A
Adresse
648 RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY
59151 , ARLEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/08/1972
Siret
44340678000033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location immobilière.
Adresse
469 RUE 469 rue Montet
59169 , Férin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2005
Siret
44340678000025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
22 RUE LEON GAMBETTA
59187 , DECHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4859
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/04/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4860
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Dissolution à compter du 30/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2022, liquidateur : LEIGNEL Olivier, siège de la liquidation : 469 Rue Montet 59169 Férin, parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 24/06/2022
Numéro d'observation
1864
Date d'ajout
27/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Nouveau : LEIGNEL Katia, Associé Société Civile Modifié : LEIGNEL Olivier, Gérant(e) - coordonnées personnelles Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin Transfert du siège social à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 648 RUE ANDRE JOSEPH LE GLAY (59151) ARLEUX A DECHY 22 RUE LEON GAMBETTA A COMPTER DU 28.02.2005 MR LEIGNEL ERIC A ETE REMPLACE PAR MR LEIGNEL OLIVIER EN TANT QUE GERANT A COMPTER DU 28.02.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).