Entreprise : L.C.J.M - SIREN 443 392 816
Identité
Dénomination
L.C.J.M
SIREN (siège)
443 392 816
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2002
Début d’activité
02/09/2002
Date de fin de la personne morale
10/09/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER : L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BONNETERIE. DE PRET A PORTER ET DE TOUS ARTICLES ET ACCESSOIRES DE MODE
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
78 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tardif MARIE , JOSEE
Nom d'usage
Delbès
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Bagneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/09/2002
Siret
44339281600031
Nom commercial
L C J M
Enseigne
COMPTOIR DES COTONNIERS
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER : L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BONNETERIE. DE PRET A PORTER ET DE TOUS ARTICLES ET ACCESSOIRES DE MODE
Adresse
78 RUE DU FBG ST ANTOINE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2002
Siret
44339281600015
Code APE
524C
Adresse
66 RUE DE ROME
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/2002
Siret
44339281600023
Enseigne
COMPTOIR DES COTONNIERS
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Adresse
63 AV DES TERNES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B1360524
Date d'ajout
27/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 27/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202202132, date de cessation des paiements le 11/10/2022, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).