Entreprise : SCI VICTOR - SIREN 443 330 675
Identité
(Entreprise radiée le 22/04/2021)
Dénomination
SCI VICTOR
SIREN (siège)
443 330 675
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2002
Fermeture de l'établissement - 44333067500010
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2021
Date de fin de la personne morale
11/09/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
201000 EUR
Adresse du siège
43 AV DE VARSOVIE 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESOT OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
LESOT GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
MORY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2002
Siret
44333067500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, DE TOUS LES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, D'APPORT, D'ECHANGE OU AUTREMENT -
Adresse
43 AV 43 RUE DE VARSOVIE
62300 , LENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8157
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Dissolution à compter du 01/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2021, liquidateur : LESOT Olivier, siège de la liquidation : 43 Rue DE VARSOVIE 62300 Lens, parution de la publicité légale : la gazettenpdc.fr paru le 24/03/2021
Numéro d'observation
8149
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/03/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).